Daftar Gubernur Kalimantan Tengah
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.T.A. Milono | 1 Januari 1957 | 30 Juni 1958 | Gubernur Pembentuk Provinsi Kalteng | |
2. | Tjilik Riwut | 30 Juni 1958 | Februari 1967 | Gubernur Kalteng Pertama - Babat Alas | |
3. | Reinout Sylvanus | Februari 1967 | 3 Oktober 1978 | ||
4. | Willy Ananias Gara | 3 Oktober 1978 | 7 Oktober 1983 | ||
— | Eddy Sabara | 7 Oktober 1983 | 23 Januari 1984 | ||
5. | Gatot Amrih | 23 Oktober 1984 | 21 Januari 1989 | ||
6. | Suparmanto | 23 Januari 1989 | 22 Januari 1993 | ||
7. | Warsito Rasman | 17 Juli 1994 | Juli 1999 | ||
— | Rappiudin Hamarung | Juli 1999 | 8 Maret 2000 | Penjabat Gubernur | |
8. | Asmawi Agani | 8 Maret 2000 | 23 Maret 2005 | ||
— | Sodjuangan Situmorang | 23 Maret 2005 | 4 Agustus 2005 | Penjabat Gubernur | |
10. | Agustin Teras Narang | 4 Agustus 2005 | 3 Agustus 2010 | periode pertama | |
4 Agustus 2010 | 4 Agustus 2015 | periode kedua | |||
— | Hadi Prabowo | 5 Agustus 2015 | sekarang | Penjabat Gubernur |
0 komentar:
Posting Komentar